|
|
1992-09-14
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare, 43
|
|
|
|
2010-06-30
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Trandafirilor, 57, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-02-02 - 2005-01-24
Căuşeni, str. Tighina, 3
|
|
|
|
1997-10-23 - 2012-05-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 1/a
|
|
|
|
2002-10-15 - 2020-11-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 97/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-12-24
Bălţi, str. Konev Ivan, 34
|
|
|
|
2014-12-15
Bălţi, str. 31 August, 57, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2008-06-06
Bălţi, str. Heciului, 4
|
|
|
|
2014-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 32/3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-08-15 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 8, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1999-12-24 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2015-03-05
Străşeni, Zubreşti, str. Cantemir Dmitrie, 19
|
|
|
|
1998-05-27 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Topârceanu George, 6a
|
|
|
|
2002-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iancu Avram, 17
|
|
|
|
2000-07-11
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 100
|
|
|
|
1992-09-15
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
1996-03-15
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 80/A
|
|
|
|
2013-09-04 - 2019-01-25
Taraclia, str. Etnograf Piotr Caireac, 22
|
|
|
|
2003-09-08
Basarabeasca, str. Trudovaia, 62
|
|
|
|
2008-02-21
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
2014-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
2013-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2012-01-13 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-06-09 - 2017-02-08
Drochia, Sofia
|
|
|
|
2012-10-12
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 55, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1999-08-04
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Colhoznaia, 67
|
|
|
|
2014-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2013-11-05
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2013-03-22 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 16, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2008-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/3, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2013-06-10 - 2020-10-01
Floreşti, Mărculeşti, str. Sportivă, 19
|
|
|
|
2006-04-06 - 2021-11-02
Şoldăneşti, Salcia
|
|
|
|
2004-05-12 - 2007-01-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) C.M
|
|
|
|
1997-08-01 - 2023-09-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30
|
|
|
|
2004-03-03 - 2006-09-15
Făleşti, Mărăndeni
|
|