|
|
2012-02-28 - 2018-03-27
Taraclia, str. Octeabriscaia, 5
|
|
|
|
2009-07-06
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2006-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/5, ap.(of.) 123
|
|
|
|
2015-02-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 58, ap.(of.) 302
|
|
|
|
2015-01-19
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
1997-02-03 - 2010-02-25
Cahul, str. Spirin V., 98, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1994-05-12 - 2021-02-03
Anenii Noi, str. Timireazev, 51
|
|
|
|
2001-10-10 - 2003-02-13
Cahul, Cotihana
|
|
|
|
1998-05-05 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 202
|
|
|
|
2000-06-01 - 2021-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2004-03-01 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 7, ap.(of.) 183
|
|
|
|
2005-12-13
Drochia, str. Enescu George, 69
|
|
|
|
1998-09-16 - 2021-02-03
Criuleni, Izbişte
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-12-05 - 2019-05-27
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolinaia, 2
|
|
|
|
2012-07-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24
|
|
|
|
1999-10-27 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63
|
|
|
|
2006-09-18 - 2010-12-27
Străşeni, str. Micle Veronica, 32, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2004-07-09 - 2019-01-22
Rîşcani, str. Independenţei, 10
|
|
|
|
2003-10-02 - 2017-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 37, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-10-26 - 2017-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1992-12-07 - 2018-11-28
Cahul, str. Frunze M., 52/V
|
|
|
|
2014-04-25 - 2017-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1
|
|
|
|
1998-11-16 - 2021-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2001-10-16
Cahul, str. Negruzzi C., 115, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2005-01-17 - 2010-01-18
Criuleni, Porumbeni
|
|
|
|
2004-10-05 - 2009-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 7/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2002-08-09 - 2017-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 24/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2005-06-29
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
2012-01-25 - 2017-12-07
Teleneşti, Ţînţăreni
|
|
|
|
2002-08-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2002-03-05 - 2021-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2014-02-24 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1997-07-31
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 71
|
|
|
|
2004-07-28 - 2009-07-08
Glodeni, Cuhneşti
|
|
|
|
2005-09-05 - 2024-03-12
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 20
|
|