|
|
2007-03-22 - 2021-01-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komarov Vl., 1
|
|
|
|
1997-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 190
|
|
|
|
1999-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/4, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-12-12 - 2010-02-16
UTA Găgăuzia, Cişmichioi
|
|
|
|
2000-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 8/6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-03-18 - 2019-11-06
Rîşcani, Hiliuţi
|
|
|
|
1994-05-30 - 2019-11-06
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 90
|
|
|
|
1992-11-09 - 2019-11-06
Bălţi, str. Coroban Vasile, 10, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1998-05-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/1, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1998-06-02
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 3, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1999-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/5, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1999-03-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
1999-05-19
mun. Chişinău, Cricova, str. Păcii, 10
|
|
|
|
2002-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1999-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1 BIR
|
|
|
|
1999-07-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 8, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1999-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30, ap.(of.) 4 B
|
|
|
|
2000-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/1
|
|
|
|
1996-01-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 5
|
|
|
|
2006-12-11
Drochia, Miciurin
|
|
|
|
2001-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/A, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2011-03-28 - 2017-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2A, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1995-11-09
Drochia, Maramonovca
|
|
|
|
2013-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 28
|
|
|
|
2014-08-04 - 2018-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 602
|
|
|
|
1997-12-10
mun. Chişinău, Ghidighici
|
|
|
|
2002-08-20 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 86, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-06-24
Bălţi, str. Victoriei, 90/A
|
|
|
|
2005-04-11 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 8, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-11-17 - 2021-09-17
Ialoveni, str. Costin Miron, 10
|
|
|
|
1994-04-06
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 40, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-01-30 - 2021-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1992-06-18 - 2024-06-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cikalov V., 59
|
|
|
|
2007-02-15 - 2017-09-05
Drochia, Şuri
|
|
|
|
2004-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/2, ap.(of.) 31
|
|