|
|
2013-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/5, ap.(of.) 65
|
|
|
|
1993-06-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 338
|
|
|
|
2006-11-06
Glodeni, Limbenii Vechi
|
|
|
|
2013-12-09
Glodeni, Duşmani
|
|
|
|
2014-05-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/4, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2007-03-21 - 2017-08-29
Drochia, Dominteni
|
|
|
|
2007-11-13
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 15/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-09-12
Teleneşti, Bogzeşti
|
|
|
|
1995-02-03
Rîşcani, str. Bucuriei, 15
|
|
|
|
1995-05-30
Teleneşti, str. Ioan Vodă Viteazul, 15, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-05-17 - 2020-07-20
Taraclia, str. Lenin, 217
|
|
|
|
2002-08-14 - 2017-08-29
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2002-04-16 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 51
|
|
|
|
2002-08-28 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 17, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-11-16 - 2021-09-16
Ialoveni, Zîmbreni
|
|
|
|
2006-09-13 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1998-09-01 - 2019-04-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Pionerilor, 39
|
|
|
|
2006-12-13
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Lenin, 45
|
|
|
|
2011-09-16
Bălţi, str. Decebal, 134/a
|
|
|
|
1993-11-09 - 2020-09-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Octeabriscaia, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-12-18
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1992-09-15
Bălţi, str. Kalinin, 26
|
|
|
|
2010-08-12 - 2021-09-16
Anenii Noi, str. Suvorov A., 83
|
|
|
|
2004-01-22 - 2020-09-04
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 126/a
|
|
|
|
2009-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 15
|
|
|
|
2006-05-15 - 2022-08-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Krîlov, 11
|
|
|
|
2003-04-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/2, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2012-05-07 - 2020-03-18
Cantemir, Stoianovca
|
|
|
|
2014-04-02 - 2020-03-18
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 4, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2014-04-02 - 2020-03-18
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 4, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2014-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 18/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2002-07-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bălcescu N., 11, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 176, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2000-08-30 - 2005-08-15
Sîngerei, Prepeliţa
|
|
|
|
2001-10-25 - 2021-01-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherştein, 32/A
|
|