Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-07-09
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Trandafirilor, 10/1 |
||
Administrator |
2011-05-19 - 2011-12-14
Bălţi, str. Bulgară, 27, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2011-05-27
Bălţi, str. Stamati C., 28, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-06-17
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
2011-08-03
Bălţi, str. Hotin, 24/2 |
||
Administrator |
1996-03-20
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 30, ap.(of.) 48 |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-15 - 2017-11-27
Bălţi, str. Dubinovschi Lazăr, 12 |
||
Administrator |
2011-08-20
Bălţi, str. Larisa bd., 16, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2011-08-26
Sîngerei, Heciul Vechi |
||
Administrator |
1993-09-09 - 2011-11-11
Sîngerei, Octeabriscoe |
||
Administrator Lichidator |
2005-08-24 - 2017-07-19
Ialoveni, str. Grădinilor, 18 |
||
Administrator |
1998-06-05 - 2011-08-04
Taraclia, Tvardiţa, str. Livezilor, 1 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2010-04-07 - 2018-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2001-02-16 - 2004-10-11
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2009-07-16
Donduşeni, Pocrovca |
||
Lichidator Administrator |
2010-09-22 - 2018-06-12
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 158 |
||
Administrator |
2001-11-07 - 2006-03-30
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2014-11-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2011-02-03
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21 |
||
Administrator Lichidator |
1999-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162, ap.(of.) 1217 |
||
Administrator |
2002-05-30 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 234 |
||
Administrator |
2003-11-21 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/1 |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-27 - 2020-06-29
Bălţi, str. Muncii, 34 |
||
Lichidator Administrator |
2012-09-27
Anenii Noi, str. Chişinăului, 81/b |
||
Administrator |
1993-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, 6/2, ap.(of.) 58 |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-30
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 61 |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2013-06-06
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 204 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2002-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2012-01-05
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2000-01-24
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
2011-01-31
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2011-03-01
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2011-03-14
Rezina, Boşerniţa |
||
Administrator |
2011-05-25
Şoldăneşti, Zahorna |