Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-03-12
Taraclia, Albota de Sus, str. Iubileinaia, 55 |
||
Administrator |
2010-11-19
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 42, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2008-03-07
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2014-03-14
mun. Chişinău, Budeşti, str. Lunchevici Serghei, 9 |
||
Administrator |
2014-03-13
Sîngerei, str. Cibotaru Maria, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-03-13
Bălţi, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2006-12-13
Şoldăneşti, Zahorna |
||
Lichidator Administrator |
2009-03-23 - 2017-03-03
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2005-11-02
Bălţi, str. Konev Ivan, 38, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
1999-10-12 - 2017-07-11
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 130 |
||
Administrator |
2013-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 26 |
||
Administrator |
2014-03-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 99, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2003-01-31
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 136 |
||
Administrator |
2006-02-14 - 2019-03-29
Glodeni, Hîjdieni |
||
Lichidator Administrator |
2010-06-04 - 2017-03-09
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 95 |
||
Administrator |
1997-04-25 - 2023-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/2, ap.(of.) 153 |
||
Administrator |
2001-08-15 - 2019-03-29
Taraclia, Salcia |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2013-10-09
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
1994-10-12
Glodeni, str. Ţiolkovski, 2 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2007-02-09
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2015-02-11 - 2021-08-19
Hînceşti, str. Chişinău, 14B |
||
Administrator |
2007-03-12
Bălţi, str. Feroviarilor, 23, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2008-09-01
Sîngerei, str. Păcii, 63 |
||
Administrator |
2013-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-01-18
Bălţi, str. Coroban Vasile, 2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 186, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
1997-02-26
Bălţi, str. Slobozia, 38 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-02-21 - 2017-04-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 242 |
||
Administrator |
1995-12-06 - 2008-03-27
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
1996-02-06 - 2007-12-21
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2007-10-02
Bălţi, str. Bulgară, 136, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2009-04-02 - 2020-12-30
Orhei, Ocniţa-Răzeşi |
||
Administrator |
1999-11-02 - 2016-09-09
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Administrator |
1994-05-20
Bălţi, str. Glavan Boris, 33, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1997-09-24 - 2009-02-11
Glodeni, str. Suveranităţii, 2 |