Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-10-08 - 2024-05-30
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Albiniţa, 30 |
||
Administrator |
1997-09-17 - 2023-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 105, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-20 - 2023-12-29
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
2015-01-31 - 2022-07-22
Călăraşi, Hogineşti |
||
Administrator |
1998-01-28 - 2022-07-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 35 |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-16 - 2022-07-25
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31 |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2022-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1 |
||
Administrator |
2015-02-19 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 13 |
||
Administrator Administrator provizoriu Lichidator |
2004-10-25
Făleşti, str. Iaşi, 20/A |
||
Administrator |
2003-03-06 - 2023-01-19
Criuleni, Bălţata |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-24 - 2022-07-27
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 20A |
||
Administrator |
1999-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 8/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2022-07-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 40, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-12-04 - 2023-03-30
Şoldăneşti, str. Neaga Şt., 40 |
||
Administrator |
2004-02-19 - 2022-07-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 17/1, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2000-07-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2012-11-07 - 2022-07-29
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2001-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 18 |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2022-07-29
Anenii Noi, Varniţa, str. Tighina, 103 |
||
Lichidator Administrator |
2003-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 42/6 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate |
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 141 |
||
Administrator |
2002-09-16
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2022-08-01
mun. Chişinău, Sîngera, str. Părintele Ştefan, 14 |
||
Administrator |
2000-02-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2005-08-05 - 2022-08-02
Anenii Noi, str. Zorile, 9 |
||
Administrator |
2000-01-18 - 2022-08-02
Anenii Noi, Delacău |
||
Administrator |
2010-01-27
Făleşti, str. Pădurilor, 1 |
||
Administrator |
2005-04-29 - 2022-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2002-11-05 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 13 |
||
Administrator |
2015-02-05 - 2023-01-20
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator Lichidator |
1997-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 7/9 |
||
Administrator |
2003-12-22 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Jukov, 12 |
||
Administrator |
2003-09-03 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 40 |
||
Administrator |
2001-07-20 - 2022-11-24
Donduşeni, Pivniceni |