Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator provizoriu |
2012-11-16
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2012-05-10
Cimişlia, Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 16 |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2022-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 127/A |
||
Administrator |
1999-06-15 - 2023-05-17
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2001-02-02
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 25 |
||
Administrator Lichidator |
2000-10-27 - 2023-05-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60 |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1 |
||
Administrator |
2012-02-10 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8 |
||
Administrator |
2011-05-18
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2022-06-20
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2 |
||
Administrator |
2000-10-16
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 149 |
||
Administrator |
2008-11-20 - 2022-06-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cahul, 26 |
||
Administrator |
2009-03-02 - 2022-06-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 79 |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 7 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 22/2 |
||
Administrator Lichidator |
2015-03-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1997-08-11
Glodeni, Danu |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Balcani şos., 7 |
||
Administrator |
1999-08-23 - 2024-09-03
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2001-06-20
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2012-05-11 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 30 |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-13 - 2022-06-28
Orhei, str. Eliberării, 170 |
||
Administrator |
1999-05-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 89 |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-09-21
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
2013-04-01
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Budionnîi, 9 |
||
Administrator |
1999-07-22
Bălţi, str. Răutului, 1 |
||
Administrator |
1999-12-14 - 2022-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 411 |
||
Administrator |
2000-04-17 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 60 |
||
Administrator |
2000-09-13 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 13 |
||
Administrator Lichidator |
2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62/B |
||
Administrator |
2011-10-28
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2000-06-19 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-01-12 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34/1, ap.(of.) 40 |