|
|
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23
|
|
|
|
2014-11-10
mun. Chişinău, Tohatin
|
|
|
|
2007-04-04
Rîşcani, Singureni
|
|
|
|
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3
|
|
|
|
1995-12-01 - 2022-12-05
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Creangă Ion, 16
|
|
|
|
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2000-11-10
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 1
|
|
|
|
2011-03-28 - 2022-05-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2013-03-26 - 2022-05-24
Sîngerei, str. Cantemir D., 5, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1992-09-29 - 2022-05-23
Făleşti, Natalievca
|
|
|
|
2007-11-06 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 116, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2005-05-23 - 2022-05-20
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 9
|
|
|
|
2003-08-07 - 2022-05-23
Rezina, Ignăţei
|
|
|
|
2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 44/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2000-08-17 - 2023-05-17
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lazo S., 56
|
|
|
|
2000-02-15 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/1, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2014-08-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Truşeni, 11
|
|
|
|
2000-09-07
Nisporeni, Grozeşti
|
|
|
|
2010-08-26 - 2022-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 12/3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1997-07-01
Străşeni, Romăneşti
|
|
|
|
1998-07-07 - 2023-12-29
Anenii Noi, str. Chişinăului, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-06-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Zapadnaia, 12
|
|
|
|
2013-01-14 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Cristea Alexandru str-la, 17
|
|
|
GUŢU SERGIU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809
|
|
|
|
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180
|
|
|
|
2006-05-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 21/Б, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1999-12-09
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2010-10-04 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 32
|
|
|
|
2012-06-22 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/3, ap.(of.) CĂM
|
|
|
|
2002-06-04 - 2023-01-19
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa-Deal, 42/A
|
|
|
|
2006-07-10 - 2022-06-09
Orhei, str. 31 August, 104, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2013-10-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Cotovschi, 45
|
|