Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Întreprinzător Individual DONŢU ALEXEI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-01-04 - 2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 28, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator |
2014-04-24 - 2015-06-29
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Negruzzi C., 23 |
||
Lichidator |
2014-05-27 - 2015-04-24
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2014-10-07
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2002-07-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 1 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-09-14 - 2015-08-10
Rîşcani, str. Glavan Boris, 5, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2015-07-30
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Sadovaia, 24 |
||
Administrator |
1993-05-26 - 2015-07-22
Orhei, Zorile |
||
Lichidator Administrator |
2009-03-24 - 2015-07-22
Orhei, Hîjdieni |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-13 - 2015-08-13
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2001-09-19
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2021-04-01
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 24 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-12-19 - 2015-10-28
Sîngerei, str. Independenţei, 113, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2014-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63 |
||
Administrator |
2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 90 |
||
Lichidator Administrator |
2014-11-10 - 2015-10-27
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2014-08-29 - 2015-07-16
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2001-10-23
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2001-10-26
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
2001-11-12
Criuleni, Ratuş |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-04 - 2020-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162 |
||
Administrator |
2001-11-15
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2013-02-05 - 2020-06-18
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
2014-04-29 - 2020-06-18
Orhei, str. Iachir, 23/S, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-01-28
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2002-02-19
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
2002-03-06
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2002-03-13
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2002-03-21
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2002-03-18
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2011-05-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cernîşevschi, 11 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 13/A |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-15 - 2016-02-15
Străşeni, Sireţi |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-25 - 2016-01-15
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-31 - 2015-11-23
Bălţi, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 35 |