Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Administrator |
1997-11-07
Făleşti, Pînzăreni |
||
Administrator |
1992-10-02
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2017-03-01
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator |
2000-07-03
Bălţi, str. Independenţei, 92, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-07-17
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1998-10-09 - 2016-10-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Frunze M., 42 |
||
Administrator |
1997-09-16
Anenii Noi, Albiniţa |
||
Administrator |
1997-09-23
Ialoveni, Ulmu |
||
1999-06-10 - 2006-01-18
Briceni, Corjeuţi |
|||
Administrator |
1997-10-20
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1997-11-05
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-05-11 - 2009-09-15
Cahul, Rumeanţev |
||
1997-07-24 - 2005-02-01
Rezina, Sîrcova |
|||
Administrator |
1999-03-15 - 2004-09-27
Soroca, Soloneţ |
||
Administrator |
2000-03-13 - 2006-08-07
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 12 |
||
Administrator |
1994-12-09
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
1998-06-08
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1999-07-28 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-15 - 2005-10-11
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
1999-05-21 - 2005-12-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 167 |
||
Administrator |
1998-07-17
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2010-06-07
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator |
1995-10-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 99 |
||
Administrator |
1999-05-12 - 2006-01-03
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
1998-10-16
Ialoveni |
||
Administrator |
2001-10-30 - 2007-04-04
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Dimov Ilia, 165 |
||
Administrator |
1997-09-12 - 2020-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 1/a |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-07-05 - 2009-11-09
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-04-14 - 2008-02-28
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
1997-08-07 - 2007-11-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 92 |
||
Administrator |
2000-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mereşeni, 4 |
||
Administrator |
1999-02-11 - 2011-05-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 95 |
||
Administrator |
2010-08-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/1, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2006-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 1, 2/D, ap.(of.) 5 |