Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-12-12 - 2015-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 12 |
||
Administrator |
1999-04-23 - 2014-11-17
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2010-10-08 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
2001-06-18 - 2017-04-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/4, ap.(of.) 33 |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-19 - 2016-10-11
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 89 |
||
Lichidator Administrator |
2003-03-12 - 2015-05-05
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
1998-03-20 - 2013-01-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2003-06-13 - 2015-03-16
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1998-07-13 - 2016-04-21
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
1994-05-20 - 2015-10-14
Cahul, str. Basarab Matei, 26/B, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2016-11-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2013-10-04
Făleşti, str. Gribov N., 58 |
||
Administrator |
2002-03-01 - 2016-05-17
Cahul, str. Mateevici A., 106 |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2015-09-04
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2003-04-09 - 2013-07-02
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 116 |
||
Administrator |
2010-12-21 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2003-04-14 - 2015-02-10
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
1999-04-23
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2016-02-19
Soroca, str. Testemiţeanu N., 61 |
||
Administrator |
1997-12-02 - 2015-07-13
Soroca, str. Budde Feofania, 15 |
||
Administrator |
1994-10-27 - 2014-08-21
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2013-04-12
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov |
||
Administrator |
2002-04-05 - 2014-04-03
Căuşeni, str. Puşkin A., 44 |
||
Administrator |
2005-04-27 - 2021-03-11
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2013-07-15 - 2021-03-11
Tiraspol, Dnestrovsc, str. Energheticov, 6, ap.(of.) 9 |
||
Întreprinzător Individual RUSU DORIN Administrator provizoriu Administrator |
2003-07-08 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2016-12-21
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Cotovschi, 11 |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2013-07-12
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 185 |
||
Administrator |
1993-06-10 - 2016-06-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 209 |
||
Administrator |
2000-04-28 - 2017-02-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 46 |
||
Administrator |
1997-01-28 - 2016-07-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 253 |
||
Administrator |
1992-04-28
Orhei, Sămănanca |
||
Administrator |
1994-06-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 57 |
||
Lichidator Administrator |
2001-07-18 - 2015-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2004-11-06 - 2014-07-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |