Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-01-09
Glodeni, str. Democraţiei, 44 |
||
Administrator |
2005-01-17 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47 |
||
Administrator |
2003-02-05
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2011-03-30 - 2018-06-29
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2002-02-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Buzina, 31 |
||
Administrator |
2000-03-15
Rîşcani, Bulhac |
||
Administrator |
2002-04-16 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 31 B, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2002-09-23 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Svetlîi |
||
Administrator |
1999-07-28 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 12/1, ap.(of.) 141 |
||
Administrator |
2000-05-22 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 22, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1998-07-07 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 81/A, ap.(of.) 311 |
||
Lichidator Administrator |
1999-09-16 - 2021-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Stejarului, 24 |
||
Administrator |
2005-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 26, ap.(of.) 30 |
||
Lichidator Administrator |
2002-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1 |
||
Administrator |
2007-09-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2009-02-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 90/A |
||
Administrator |
2005-05-26
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 22, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2000-04-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 19 |
||
Administrator |
2000-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 3, ap.(of.) 27 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2011-11-10
Bălţi, str. Franco I., 35 |
||
Administrator |
2001-05-04 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 41, ap.(of.) 11 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
1999-03-16
Criuleni, Micleşti |
||
Lichidator Administrator |
2003-05-20 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 21 |
||
Administrator |
2000-05-30 - 2018-11-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-31 - 2021-03-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60 |
||
Administrator |
2001-06-08 - 2012-08-24
Floreşti, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-04-11 - 2012-12-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 1 |
||
Administrator |
2001-05-30 - 2019-08-16
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2006-10-20 - 2012-08-16
Teleneşti, Ratuş |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-29 - 2019-09-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 13A |
||
Administrator |
1999-06-09 - 2012-10-12
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 8 Martie, 37 |
||
Administrator |
2007-08-29 - 2012-09-25
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
1996-07-26 - 2012-12-24
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1993-04-05
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1993-05-20 - 2013-01-04
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 82 |