|
|
2007-03-05
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
2009-03-04 - 2021-12-06
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2004-07-14
Orhei, Slobozia-Hodorogea
|
|
|
|
2013-10-02 - 2022-02-25
Bălţi, str. Bulgară, 62, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2008-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2012-05-15
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 24
|
|
|
|
2001-01-05
Bălţi, str. Neculce Ion, 41
|
|
|
|
2003-02-07
Cahul, Văleni
|
|
|
|
2002-09-18
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 135
|
|
|
|
2003-01-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 13
|
|
|
|
2014-05-15 - 2021-12-09
Orhei, Berezlogi
|
|
|
|
1994-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
2000-04-07
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
2011-02-23 - 2024-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1, ap.(of.) 32 B
|
|
|
|
2004-06-17 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2011-10-18 - 2019-08-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Mateevici A., 1
|
|
|
|
2008-12-23 - 2018-04-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121
|
|
|
|
1996-01-05
Bălţi, str. Franco I., 35
|
|
|
|
1994-06-23 - 2021-12-13
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Negruzzi C., 11
|
|
|
|
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1995-05-24 - 2021-12-15
Bălţi, str. 1 Mai, 7/A, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2015-02-11
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
1997-07-31
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
1999-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13
|
|
|
|
2002-05-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 623
|
|
|
|
2010-08-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 25, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2013-03-06 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2008-02-16
Rezina, str. Lomonosov M., 135
|
|
|
|
2005-12-09 - 2006-01-26
Şoldăneşti, Cuşmirca
|
|
|
|
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 2/2, ap.(of.) 145
|
|
|
|
1998-04-01
mun. Chişinău, Sîngera, str. Livezilor, 18/A
|
|
|
|
1999-07-22
Taraclia, str. Bulgară, 13
|
|
|
|
1996-05-02 - 2018-12-19
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2001-04-02
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 119
|
|