Wholesale trade of raw agricultural products and live animals
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1997-12-25 - 2012-01-23
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 58 |
||
Administrator |
2001-02-09 - 2015-11-23
Cimişlia, Dimitrovca |
||
Administrator |
1997-08-15
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 4 |
||
Lichidator |
1992-09-11 - 2012-09-06
Cahul, str. Frunze M., 63 |
||
1996-01-17 - 2007-09-28
Edineţ, str. Bucovinei, 30, ap.(of.) 8 |
|||
Administrator |
1996-11-15 - 2015-12-14
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2000-08-09
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1992-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/2, ap.(of.) 26 |
||
1993-04-28 - 2007-09-13
Taraclia, str. Voroşilov, 35 |
|||
Administrator |
1995-01-17 - 2017-07-17
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 59 |
||
Administrator |
2010-12-30
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
2002-04-01 - 2018-09-13
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2010-02-17
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. |
||
1993-02-05 - 2007-08-13
Edineţ, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 10 |
|||
Administrator |
2010-03-12
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2010-03-25
Ştefan Vodă, Popeasca, str. 31 August, 1 |
||
Administrator |
1993-05-03 - 2010-04-20
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-09-04 - 2010-05-07
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2001-04-09 - 2021-01-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 1, ap.(of.) 12 |
||
1994-12-30 - 2007-09-06
Edineţ, str. Miciurin |
|||
Administrator |
2010-08-17
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
1993-05-10 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, str. 31 August, 8., ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Căplani, str. Gagarin Iu., 24 |
||
Administrator |
1993-03-29 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Căplani, str. Independenţei, 48 |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi |
||
Administrator |
1993-01-20
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 27 |
||
Administrator |
2004-12-10 - 2018-08-03
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
2010-05-20
Călăraşi, str. Tineretului, 16 |
||
Administrator |
2001-06-25 - 2021-01-13
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Molodiojnaia, 3/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-11-05 - 2021-01-13
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 201 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2018-03-15
Cahul, str. Strada Veche, 151, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2004-10-15
Ungheni, Elizavetovca |