Wholesale trade of raw agricultural products and live animals
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-03-01 - 1999-08-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 14/2, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2000-09-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 4, ap.(of.) 226 |
||
Administrator |
1999-03-16 - 2008-07-16
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Frunze M., 27 |
||
Administrator |
2005-01-17 - 2017-09-14
Edineţ, str. Soltîs Ion, 15 |
||
Administrator |
1995-03-29 - 2005-05-05
Căuşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 32, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2001-01-22 - 2005-05-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 19, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-11-14
Edineţ, str. Lupu Vasile, 12 |
||
Administrator |
2006-10-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44 |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2007-02-15
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 1 Mai, 18 |
||
Administrator |
2007-11-16
Bălţi, str. Sadoveanu M., 4 |
||
Administrator |
2005-03-22 - 2009-08-28
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 10 |
||
Administrator |
1998-03-20 - 2016-04-22
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
1993-02-09 - 2019-06-19
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan |
||
Administrator |
1997-12-15
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 3, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1996-02-15 - 2012-02-01
Căuşeni, Căinari, str. Leonidov, 17 |
||
Administrator |
1993-12-20
Taraclia, str. Gogol, 159 |
||
Administrator |
2005-04-21 - 2007-02-23
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Ştefan cel Mare, 61 |
||
Administrator |
2005-05-19 - 2011-09-21
Ştefan Vodă, str. Bugeacului, 14, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2005-05-20
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2005-05-25
Căuşeni, Sălcuţa, str. Sf.Maria, 1 |
||
Administrator |
1998-02-23 - 2008-02-01
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2014-11-03
Bălţi, str. Bulgară, 49, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-10-11 - 1999-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2005-06-15 - 2007-08-14
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1993-06-28 - 2000-03-09
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2005-08-18 - 2010-05-12
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 270 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-01-26 - 2007-10-19
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
2005-10-12
Căuşeni, Coşcalia, str. Lazo S. |
||
Administrator |
1996-06-20
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Păcii, 14/A |
||
Administrator |
2005-10-24
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 51 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-01-13 - 2007-10-19
Căuşeni, Plop |
||
Administrator |
2005-12-09 - 2010-04-13
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Kutuzov, 1 |
||
Administrator |
1995-03-20
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2008-10-13
Ştefan Vodă, str. 31 August, 13/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2005-12-21 - 2010-12-22
Căuşeni, Zaim |