Wholesale trade of raw agricultural products and live animals
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-30 - 2005-12-21
Străşeni, Codreanca |
||
Administrator |
1992-11-05
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2009-05-07
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1993-01-27 - 1999-11-24
Criuleni, Ohrincea |
||
Administrator |
1992-10-07 - 2019-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 42, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2001-08-29
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 10, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-06-08 - 2002-09-17
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1992-12-25
Criuleni, str. Orhei, 52 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2001-05-29
Briceni, Lipcani, str. Cikalov V., 3 |
||
Administrator |
2004-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Varlaam, 65 |
||
Administrator |
2004-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 9 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-06-28 - 2010-02-16
Rîşcani, Uşurei |
||
Administrator |
2004-09-06 - 2005-11-15
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2004-09-22 - 2011-11-10
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator |
1997-09-26
mun. Chişinău, Stăuceni |
||
Administrator |
1997-10-01 - 2000-01-21
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1997-10-08 - 2000-02-03
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1998-06-05
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1992-10-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 67 |
||
Administrator |
1994-07-14 - 2001-07-20
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
1998-07-20 - 1999-11-25
mun. Chişinău, Văduleni |
||
Administrator |
1998-09-17 - 1999-12-02
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
1998-12-03 - 1999-09-30
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
1999-02-23
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2007-09-17
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2005-03-28
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-26 - 2005-11-02
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1994-07-18 - 2000-07-28
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 66, ap.(of.) 85 |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-26 - 2005-12-21
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1994-02-22
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
1994-06-24 - 1999-03-29
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Administrator |
1992-12-31
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 11 |
||
Administrator |
2006-06-01 - 2020-03-27
Ocniţa, Otaci, str. Svobodî, 66 |
||
Administrator |
2005-03-31
Rîşcani, Mihăileni |