|
|
1997-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10
|
|
|
|
2000-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162, ap.(of.) 1416
|
|
|
|
1997-04-22 - 2004-08-02
Ungheni, str. Naţională, 27
|
|
|
|
1992-11-30 - 2007-12-17
Ungheni, Costuleni
|
|
|
|
1995-05-18
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 1
|
|
|
|
2001-06-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 11
|
|
|
|
1993-01-15 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/2, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1996-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 59/A
|
|
|
|
1992-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5
|
|
|
|
1995-03-16
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
1997-10-10 - 2008-03-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantemir D. piaţa, 1
|
|
|
|
2003-07-10
Anenii Noi, Varniţa, str. Ştefan cel Mare, 4
|
|
|
|
1992-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cibotari Maria, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1992-10-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 41, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-11-29 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 242, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1992-09-01 - 2020-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/4, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1994-07-14 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/1, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1995-07-07 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8
|
|
|
|
1993-12-02 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1997-02-05 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 49
|
|
|
|
1997-02-27 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 37, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-03-18 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193
|
|
|
|
1994-07-12 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 25
|
|
|
|
1997-03-24 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 169
|
|
|
|
1995-04-07 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/3, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2011-03-10
Orhei, Mitoc
|
|
|
|
2004-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1992-08-24 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 23, ap.(of.) 14-15
|
|
|
|
1993-06-02 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Zodiac, 3
|
|
|
|
1993-12-09 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/4, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-06-15 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 8A, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-06-20 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62
|
|
|
|
1995-06-22 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Williams R., 14
|
|
|
|
1995-07-03 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cosmescu Alexandru, 5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-05-10 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 88, ap.(of.) 1
|
|