Brokerage for the sale of a wide range of goods
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-10-19 - 2019-12-16
Edineţ, str. Lazo S., 119 |
||
Administrator |
1994-02-28 - 2015-10-16
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 84 |
||
Administrator |
1994-09-06 - 2015-10-19
Şoldăneşti, str. Independenţei, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-27 - 2010-01-19
Rezina, str. Sfîntul Ilie, 18 |
||
Lichidator Administrator |
1996-09-12 - 2010-06-29
Rezina, str. 27 August, 56, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/1, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1998-11-06
Orhei, str. Iachir I., 23/S, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-01-28 - 2011-10-27
Glodeni, str. Acad. Saharov, 74 |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2012-03-20
Ştefan Vodă, str. 31 August, 15, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1998-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 8 |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2018-04-02
Glodeni, str. Asachi Gh., 7 |
||
Administrator |
2009-02-17
Străşeni, Codreanca |
||
Administrator |
1998-08-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi Lev, 74 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Luchian Ştefan, 1 |
||
Administrator |
2006-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 28, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2011-11-03 - 2019-12-18
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1994-12-08 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1996-06-17
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2009-04-02 - 2019-12-16
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 19, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-19 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63 |
||
Administrator Administrator fiduciar Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 29, ap.(of.) 1 A |
||
Administrator |
2001-02-13 - 2013-06-03
Bălţi, str. Decebal, 162, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2013-06-06
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2019-09-09
Rîşcani, str. Nikolaev, 10 |
||
Administrator |
1998-07-04 - 2019-09-18
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1996-10-08 - 2020-04-02
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2000-10-23
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2001-08-02
Orhei, str. Scrisului Latin, 4, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-03-16 - 2022-07-18
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2 |
||
Administrator |
2001-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 20/1 |
||
Administrator |
2004-11-16 - 2019-12-19
Floreşti, Bursuc |
||
Administrator |
1992-09-25 - 2019-12-19
Soroca, str. Testemiţeanu N., 67 |
||
Administrator |
2009-06-01 - 2019-12-19
Floreşti, Bursuc |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2020-02-26
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1997-08-29 - 2020-02-26
Anenii Noi, Floreni |