|
|
1995-03-31 - 2019-12-12
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Victoriei, 18
|
|
|
|
2000-09-07
Taraclia, Albota de Sus, str. Idjilov Fiodor
|
|
|
|
1994-02-09
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 23
|
|
|
|
2007-05-24
Leova, str. Independenţei, 30/1
|
|
|
|
1994-09-07 - 2020-05-08
Orhei, str. Iachir I., 10
|
|
|
|
2009-12-10 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 140A
|
|
|
|
2006-05-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2012-08-13 - 2020-05-08
Edineţ, Cupcini, str. Trandafirilor, 5
|
|
|
|
1993-02-22 - 2019-12-13
Briceni, Trebisăuţi
|
|
|
|
1999-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 19/5
|
|
|
|
1998-01-27 - 2015-10-05
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinăului, 10/36
|
|
|
|
1993-09-07 - 2015-10-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Odesa, 22
|
|
|
|
2009-02-17 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
2009-08-14
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/3
|
|
|
|
1996-07-30 - 2005-06-10
Basarabeasca, str. Ţăranilor, 19, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1996-09-06 - 2017-08-16
Cimişlia, Topala
|
|
|
|
1995-02-23 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 48, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1996-01-26 - 2005-09-30
Drochia, str. Iorga Nicolae, 20
|
|
|
|
2002-11-11 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1994-07-01 - 2011-09-09
Ştefan Vodă, Viişoara
|
|
|
|
1994-04-13 - 2010-06-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1996-11-12 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1994-08-30 - 2009-08-03
Cahul, str. Seliviorstov Fiodor, 7
|
|
|
|
1994-08-31 - 2016-12-02
Basarabeasca, str. Şcolii, 3
|
|
|
|
1994-10-26 - 2021-03-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 92
|
|
|
|
1997-09-24 - 2007-06-20
Soroca, str. Tineretului, 23
|
|
|
|
1997-04-17 - 2008-03-26
Sîngerei, Grigorăuca
|
|
|
|
1995-10-23 - 2008-04-14
Bălţi, str. Chişinăului, 1
|
|
|
|
1994-04-15 - 2008-07-25
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
1998-06-26 - 2009-06-26
Leova, Iargara, str. Viilor, 6
|
|
|
|
1994-12-21 - 2008-09-05
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 15/11
|
|
|
|
2011-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 14
|
|
|
|
2012-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 37, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1997-07-09 - 2008-03-16
Soroca, str. Limba Română, 9, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15
|
|