|
|
2002-12-16 - 2009-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 28, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1995-10-13 - 2009-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 6, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1993-10-26 - 2009-08-14
Basarabeasca, Iordanovca
|
|
|
|
1996-07-03 - 2009-06-19
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1996-06-11 - 2009-11-16
Basarabeasca, str. Televiziunii, 103
|
|
|
|
2014-10-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 25, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-01-14 - 2024-06-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196, ap.(of.) 403
|
|
|
|
1993-01-14 - 2023-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd.
|
|
|
|
1998-03-26 - 2015-09-11
Orhei, str. Codru, 34
|
|
|
|
2002-04-11 - 2015-09-07
Orhei, Cucuruzeni
|
|
|
|
1995-12-26 - 2015-09-16
Nisporeni, str. Lupu Vasile, 9
|
|
|
|
1993-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/4, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1993-04-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-09-08 - 2015-09-09
Donduşeni, str. Vieru Igor, 91
|
|
|
|
1993-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-09-27 - 2019-12-09
Rîşcani, str. Parcului, 33
|
|
|
|
1997-05-14 - 2019-12-09
Făleşti, str. Dumbrava Roşie, 14
|
|
|
|
1998-05-14
Orhei, Mana
|
|
|
|
1997-04-29 - 2019-12-09
Făleşti, Mărăndeni
|
|
|
|
1997-03-17 - 2020-02-20
Făleşti, str. Bălţului, 13, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1998-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 205
|
|
|
|
1993-12-20
Ungheni, Costuleni
|
|
|
|
2011-11-18 - 2019-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 25
|
|
|
|
1992-12-01 - 2020-01-15
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 310
|
|
|
|
2005-01-03 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 119
|
|
|
|
1994-05-25 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nouă, 30, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2008-08-07 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 216
|
|
|
|
1994-10-12 - 2020-05-07
Basarabeasca, str. Gării, 1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1994-09-26 - 2019-12-10
Ungheni, str. Donici Alexandru, 15
|
|
|
|
1994-09-29 - 2019-12-10
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov
|
|
|
|
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1998-03-13 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 17, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1994-07-19
Orhei, Chiperceni
|
|
|
|
1996-12-12 - 2019-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Plotnikov str-la, 11/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-02-15
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, f/n
|
|