|
|
1995-11-08 - 2020-02-21
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-08-15 - 2019-10-15
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 24
|
|
|
|
2001-10-29
Orhei, str. Lupu Vasile, 191
|
|
|
|
1997-09-23 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1997-09-22 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni str-la 1, 22
|
|
|
|
1993-04-05
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare, 33
|
|
|
|
1994-03-09 - 2020-02-21
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
1998-02-05 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 297
|
|
|
|
1995-06-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 49
|
|
|
|
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev, 105, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-04-08 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1998-04-14 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2009-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142
|
|
|
|
2014-06-11
Teleneşti, Verejeni
|
|
|
|
1997-12-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 17
|
|
|
|
1995-07-17 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 274
|
|
|
|
1994-12-12 - 2021-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-03-16 - 2000-12-20
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 10, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2010-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1994-09-20 - 2022-03-02
Cahul, str. Viteazul Mihai, 9, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1999-09-23 - 2021-12-10
Cahul, Văleni
|
|
|
|
1994-02-28 - 2022-03-02
Cahul, str. Creangă Ion, 26, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-10-18 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 2, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2002-06-26
Călăraşi, str. Tineretului, 45
|
|
|
|
2001-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1992-12-16 - 2020-02-21
Briceni, str. Komarov Vl., 1
|
|
|
|
1994-12-06 - 2020-02-21
Şoldăneşti, str. Regiei, 71
|
|
|
|
2013-07-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/2, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2014-11-10 - 2019-10-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2007-08-06 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 10/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17/3
|
|
|
|
2007-08-29 - 2020-12-10
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1995-02-17 - 2019-11-29
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2005-12-30
Anenii Noi, Mirnoe
|
|
|
|
2006-11-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 58
|
|