|
|
1997-09-10 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2003-03-17 - 2019-10-01
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 41
|
|
|
|
1999-11-26 - 2016-07-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 794, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1993-02-22 - 2016-07-27
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1996-06-24 - 2016-08-05
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Kutuzov, 20
|
|
|
|
2008-03-11
Orhei, str. Lupu Vasile, 75
|
|
|
|
1993-09-15
Orhei, str. Teilor, 4
|
|
|
|
2007-08-09
Orhei, str. Sadoveanu M., 32, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1997-10-29 - 2020-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1994-04-18 - 2023-12-29
Nisporeni, str. 1 Mai, 42
|
|
|
|
1997-08-28 - 2021-06-28
mun. Chişinău, Făureşti
|
|
|
|
2001-01-24 - 2021-03-10
Bender, str. Enghels F., 6, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-01-05 - 2019-10-02
Taraclia, str. Matrosov, 4
|
|
|
|
2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 26/7, ap.(of.) 437
|
|
|
|
1998-09-04 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/1, ap.(of.) 86
|
|
|
|
1995-08-10 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 320/1
|
|
|
|
1994-08-05 - 2016-08-12
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1994-03-23 - 2016-08-08
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
1994-09-08 - 2016-08-08
Donduşeni, Crişcăuţi
|
|
|
|
1995-08-25 - 2019-10-02
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-03-16 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 174, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1995-02-21 - 2020-12-07
Cimişlia, str. Stamati C., 18, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1997-12-26 - 2023-01-28
Leova, Tigheci
|
|
|
|
1998-01-22 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1994-12-14 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1999-10-12 - 2014-04-15
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 159, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2004-05-05
Căuşeni, str. 1 Mai str-la, 7
|
|
|
|
2000-01-18 - 2021-03-16
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1993-01-20 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/3, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1995-12-26 - 2012-06-25
Ungheni, str. Naţională, 25
|
|
|
|
1995-01-18 - 2012-06-14
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 90
|
|
|
|
1997-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 42
|
|
|
|
2007-04-23 - 2019-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 182
|
|
|
|
2008-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2015-02-18
Rezina, str. Viitorului, 2
|
|