Brokerage for the sale of a wide range of goods
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2003-11-07 - 2019-03-14
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 47 |
||
Administrator |
1993-08-18 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 48/1, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2009-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13 |
||
Lichidator Administrator |
2008-05-22 - 2019-03-15
Drochia |
||
Administrator Lichidator |
2010-03-13 - 2019-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 28 |
||
Administrator |
1993-11-15 - 2016-08-11
Ungheni, Agronomovca |
||
Administrator |
1995-07-11
Taraclia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2008-10-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 8/1 |
||
Administrator |
1994-01-12 - 2016-07-05
Cimişlia, Mereni |
||
Lichidator Administrator |
2012-08-28 - 2019-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11 |
||
Administrator |
2012-10-02
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2001-12-25 - 2016-07-05
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator Lichidator |
2015-01-17 - 2019-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 87/1, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2016-06-24
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2016-06-24
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2019-09-25
Briceni, str. Prieteniei, 30 |
||
Administrator |
2007-04-17 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 130 |
||
Administrator |
1996-01-22 - 2019-03-15
Sîngerei, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Administrator |
2004-03-03
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-03-16
Bălţi, str. Sofia, 27/2 |
||
Administrator |
1992-09-11
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
1996-05-23 - 2019-03-14
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1992-12-17 - 2019-03-14
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
1993-09-29 - 2019-03-14
Sîngerei, Biruinţa, str. Drumurilor, 7, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2020-02-18
Orhei, str. Inculeţ Ion str-la 6, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2007-11-01 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-09-05 - 2020-02-18
Făleşti, str. Cărămizilor, 29 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 32 |
||
Administrator |
1995-10-04 - 2019-09-26
Cahul, str. Prospectul Republicii, 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2020-02-18
Făleşti, str. Stere C., 65 |
||
Administrator |
2001-12-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 47 |
||
Lichidator |
2003-10-15 - 2016-12-28
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1996-09-26 - 2017-01-09
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1998-08-12 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Universităţii, 3/1 |
||
Administrator |
2008-11-17
Ialoveni, Costeşti |