|
|
1997-07-25 - 2020-11-30
Orhei, Jora de Mijloc
|
|
|
|
2003-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-03-28 - 2012-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2003-04-18 - 2023-09-14
mun. Chişinău, Codru, str. Colinei str-la 2, 16
|
|
|
|
2007-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 252
|
|
|
|
2007-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 1/1
|
|
|
|
1998-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7/1
|
|
|
|
2001-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/A, ap.(of.) 32
|
|
|
GUŢU SERGIU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2002-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 79/1
|
|
|
|
2002-03-27 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
1997-02-07 - 2010-06-22
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 114, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-03-17 - 2020-02-17
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-04-27 - 2020-02-17
Bălţi, str. Bulgară, 19/5, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2000-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2001-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 17
|
|
|
|
1995-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 2/b, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1994-04-18 - 2008-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10/""A
|
|
|
|
2002-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20
|
|
|
|
2008-05-20 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10, ap.(of.) 121
|
|
|
|
2008-06-18 - 2021-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2008-06-25 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-07-01 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 26/1
|
|
|
|
2008-07-09 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/8, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1998-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/5
|
|
|
|
2008-08-14 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 34, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1992-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 55
|
|
|
|
2003-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-09-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Industrială, 9
|
|
|
|
1992-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 31/A
|
|
|
|
2003-09-29
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Creangă Ion, 11/1, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2003-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/B, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2003-10-06
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2003-10-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
1995-02-27 - 2024-06-03
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
1995-11-01 - 2021-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|