Brokerage for the sale of a wide range of goods
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-03-11 - 2016-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 49, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2004-03-04 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/2, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-17 - 2013-06-13
Criuleni, str. 31 August 1989, 1 |
||
Întreprinzător Individual GHERMAN ANDREI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2009-04-17 - 2014-07-02
Basarabeasca, Abaclia, str. Frunze M., 35 |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2015-01-19
Anenii Noi, Cobusca Nouă |
||
Administrator |
2009-06-12 - 2013-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 106 |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/1, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2009-08-05 - 2013-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2009-11-10 - 2015-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 33, ap.(of.) 1 |
||
Întreprinderea Individuală NACU ANATOLIE Lichidator Administrator |
2009-12-11 - 2013-10-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 37, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2011-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11/1 |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2017-01-09
Bălţi, str. Caracioban D., 34 |
||
Administrator |
2009-05-29 - 2015-10-15
Bălţi, str. Kiev, 4, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2009-08-19 - 2013-02-18
Bălţi, str. 31 August, 123, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-08-09 - 2014-04-07
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2009-02-09 - 2013-03-28
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2009-03-12 - 2015-04-17
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 212 |
||
Administrator |
2009-11-04 - 2014-10-23
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 295 |
||
Administrator |
2009-11-13 - 2016-01-20
Taraclia, str. Cotovschi str-la, 3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1992-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 19 |
||
Administrator |
1996-01-05 - 2018-12-28
Rîşcani, str. Neaga Şt., 16 |
||
Administrator |
2009-11-10 - 2014-06-26
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 35 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-24 - 2013-02-06
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 56 |
||
Administrator |
2009-01-12 - 2014-07-24
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
2009-01-15 - 2013-06-03
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2013-08-14
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
2009-01-22 - 2013-11-04
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 21A |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2013-08-01
Soroca, Dărcăuţi |
||
Administrator |
2009-02-24 - 2013-03-27
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2009-03-14 - 2013-01-23
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
2009-03-19 - 2017-04-13
Soroca, str. Budde Feofania, 9, ap.(of.) 402 |
||
Administrator |
2009-03-24 - 2015-02-20
Floreşti, str. Plămădeală A., 66 |
||
Administrator |
2009-03-25 - 2017-03-03
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2014-03-03
Floreşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 19 |
||
Administrator |
2009-04-07 - 2016-07-27
Floreşti, str. Gării, 12, ap.(of.) 3 |