|
|
1998-05-08 - 2023-12-11
Bălţi, str. Bulgară, 100, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1994-06-30 - 2018-10-17
Cahul, str. Garoafelor, 18, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1994-12-27 - 2018-05-03
Bălţi, str. Bulgară, 19/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1994-05-11
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Frunză, 89
|
|
|
|
2006-03-27
Bălţi, str. Hotinului, 17
|
|
|
|
1993-04-12 - 2018-05-03
Bălţi, str. Bucovinei, 18, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-01-26 - 2018-07-04
Bălţi, str. Polzunov, 24
|
|
|
|
1996-08-30 - 2001-07-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1996-08-20 - 2020-03-05
Bender, str. 40 ani Biruinţei, 16, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1992-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2014-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/1, ap.(of.) 262
|
|
|
|
1992-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 49/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1994-06-14
Călăraşi, str. Codrilor, 6
|
|
|
|
2006-04-06
Rîşcani, str. Rareş Petru, 30
|
|
|
|
1993-01-19 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 9/B, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2014-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 2/3, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-06-07 - 2006-01-18
Bălţi, str. Păcii, 108
|
|
|
|
1994-01-18 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Cikalov V., 12
|
|
|
|
1996-10-18 - 1998-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/3, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1996-07-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1995-05-24 - 2018-05-03
Bălţi, str. Sovetscaia, 78
|
|
|
|
1992-12-16 - 2005-11-10
Cimişlia, str. Creangă Ion, 15
|
|
|
|
1995-12-11 - 2020-06-22
Teleneşti, str. Alexandru Ioan Cuza, 3
|
|
|
|
1998-04-30 - 2018-05-03
Bălţi, str. Tuhacevski, 9, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2006-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 96, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1993-03-04 - 2007-08-15
Orhei, str. Eminescu M. bd., 21
|
|
|
|
2014-07-15 - 2021-12-16
Soroca, str. Cetatea Albă, 4
|
|
|
|
1992-12-21 - 2020-03-05
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 8
|
|
|
|
1997-04-23
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 39
|
|
|
|
2003-11-19
Soroca, Vărăncău
|
|
|
|
2005-06-17 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3/2
|
|
|
|
1995-06-07 - 2018-03-20
Cahul, str. Păcii, 1a, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-04-09 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 7/1
|
|
|
|
1996-01-19 - 2004-06-08
Rîbniţa, str. Valcenco, 35, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1995-11-14 - 2008-08-28
Cahul, str. Garoafelor, 36/12
|
|