|
|
1996-01-17 - 1997-07-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2006-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 97
|
|
|
|
2013-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 158
|
|
|
|
2014-02-18 - 2024-04-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b
|
|
|
|
2014-02-18
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b
|
|
|
|
2012-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/1/B, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2006-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 224
|
|
|
|
1995-10-05 - 2018-09-13
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 7, ap.(of.) 904
|
|
|
|
1995-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 74, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-03-29
mun. Chişinău, Cricova, str. Tineretului, 32, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2006-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Roşiori, 27
|
|
|
|
1995-06-29 - 2018-09-13
Ungheni, str. Rareş Petru, 10, ap.(of.) 310
|
|
|
|
1996-04-02 - 2020-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9
|
|
|
|
2014-02-19
Ştefan Vodă, Cioburciu, str. Creangă Ion, 3
|
|
|
|
1996-06-17 - 2017-09-25
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
1992-08-25 - 2018-09-13
Ungheni, str. Lacului, 8
|
|
|
|
2006-12-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44/5, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1996-04-10 - 2017-09-25
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1995-01-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 45
|
|
|
|
1996-03-26 - 2018-09-13
Ungheni, str. Suceava, 29
|
|
|
|
1995-03-10 - 2002-09-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/1, ap.(of.) 189
|
|
|
|
1994-01-24 - 2017-06-13
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Jos
|
|
|
|
1995-10-06 - 1998-11-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 149
|
|
|
|
1995-10-06 - 1998-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/2, ap.(of.) 208
|
|
|
|
1995-11-13 - 1999-02-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61/4, ap.(of.) 128
|
|
|
|
1995-12-08 - 2001-04-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1996-11-07 - 1999-12-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1996-05-02 - 1999-10-04
Străşeni, str. 31 August 1989, 50
|
|
|
|
1997-11-20
Basarabeasca, str. Marx Karl, 67
|
|
|
|
1993-03-04 - 2020-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
1997-05-13 - 2024-03-12
Drochia, Sofia
|
|
|
|
1993-06-28 - 2020-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1992-09-23
Teleneşti, Căzăneşti
|
|
|
|
1992-08-14 - 2016-06-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 17
|
|