|
|
2007-08-13
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 40, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2007-07-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 114
|
|
|
|
1995-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 35, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-10-24 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 8/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1996-04-30 - 2017-03-29
Hînceşti, str. 31 August, 13
|
|
|
|
1995-11-15 - 2017-03-31
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-11-08
Bălţi, str. Ceaikovski P., 39
|
|
|
|
1993-12-03 - 2017-06-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 5
|
|
|
|
1995-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3/2
|
|
|
|
2007-08-14
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 1, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2007-08-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2007-05-10 - 2019-06-24
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
1995-01-12 - 2017-04-04
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
2007-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1996-06-03
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa Nouă, 14
|
|
|
|
1997-04-11 - 2019-03-28
Bălţi, str. Arhanghel Mihail, 12, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130/3, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2007-08-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 89
|
|
|
|
1997-06-18 - 2019-03-28
Bălţi, str. Chilia str-la, 13
|
|
|
|
1993-02-03 - 2017-06-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 44
|
|
|
|
2007-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni G., 28/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2007-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2014-09-08
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2013-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi C. piaţa, 2
|
|
|
|
2007-08-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 59
|
|
|
|
1995-04-11 - 2017-04-04
Hînceşti, Cărpineni
|
|
|
|
1996-10-07 - 2019-03-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 75
|
|
|
|
1996-11-08 - 2019-03-28
Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-11-13 - 2017-06-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 4
|
|
|
|
1995-11-13 - 2017-06-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tiulenin S., 1
|
|
|
|
1996-02-07 - 2008-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 139
|
|
|
|
1997-11-12 - 2019-03-28
Bălţi, str. Konev Ivan, 1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1995-11-01 - 2017-06-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 56
|
|
|
|
2007-08-10
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Cantemir D., 3
|
|
|
|
1997-11-07 - 2019-03-28
Bălţi, str. Talalihin Victor, 7/A
|
|