|
|
2011-11-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 166
|
|
|
|
1993-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-07-25
mun. Chişinău, Codru, str. Prepeliţei, 1D
|
|
|
|
2007-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 12
|
|
|
|
1994-03-09 - 2010-05-14
Ungheni, Sculeni
|
|
|
|
2012-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 22, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-02-11 - 2023-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2007-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82, ap.(of.) 90
|
|
|
|
1995-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 49, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 216/1
|
|
|
|
2007-07-19 - 2009-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Badiu Vasile, 24
|
|
|
|
2013-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 4
|
|
|
|
2004-02-24
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 121, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-08-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bulgară, 84/1
|
|
|
|
2007-08-08 - 2023-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni G., 45
|
|
|
|
1998-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 42
|
|
|
|
1996-04-04 - 2018-11-21
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 154
|
|
|
|
2007-07-25 - 2010-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 34/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1999-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 6/4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1993-03-03 - 2017-02-22
Edineţ, str. Roşca Valentin, 161
|
|
|
|
2001-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-08-06
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
1996-03-11 - 2008-12-23
Orhei, str. Răzeşilor, 54
|
|
|
|
2007-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32, ap.(of.) 211
|
|
|
|
1995-07-14 - 2000-08-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2007-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/1
|
|
|
|
2007-07-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19/1, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2007-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 142, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1995-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2011-07-13 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 11, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1997-04-21
Bălţi, str. Victoriei bd., 51
|
|
|
|
2007-07-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1995-02-08 - 2018-01-23
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
1993-01-12 - 2017-02-22
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 61/1
|
|
|
|
1995-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 1
|
|