|
|
2011-01-19 - 2023-09-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 6
|
|
|
|
2007-03-19 - 2011-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 162, ap.(of.) 711
|
|
|
|
2007-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1993-03-31
Ialoveni, str. Traian, 16
|
|
|
|
1995-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2014-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-01-06 - 2017-06-20
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-07-29 - 2016-12-06
Cahul, Paşcani
|
|
|
|
1996-02-19 - 2016-12-28
Cahul, Crihana Veche
|
|
|
|
2000-04-04
Ungheni, str. Iaşi, 1
|
|
|
|
1999-06-21 - 2004-07-07
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
1997-02-26 - 2020-01-20
Floreşti, Prodăneşti
|
|
|
|
1992-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Bolgradscaia, 44
|
|
|
|
1996-11-21
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Kogălniceanu Mihail, 3
|
|
|
|
1997-02-25
Anenii Noi, str. Ceapaev, 20
|
|
|
|
1994-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 35
|
|
|
|
1994-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2007-04-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1993-06-02 - 2007-04-24
Ungheni, str. Iaşi, 3
|
|
|
|
1994-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 49
|
|
|
|
2014-09-16 - 2018-05-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3A, ap.(of.) 33A
|
|
|
|
2011-03-02
Anenii Noi, Todireşti
|
|
|
|
1995-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz str-la 3, 3
|
|
|
|
1992-11-12 - 2017-06-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gherţen, 17, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-11-22 - 2002-04-04
Călăraşi, str. Bojole, 35, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1995-12-12 - 2016-10-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sverdlov str-la, 10
|
|
|
|
1995-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-03-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1992-03-30 - 2020-01-20
Floreşti, str. Dacia, 19, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1995-06-13 - 2016-11-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 4, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-06-11 - 2017-01-26
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1999-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-03-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1995-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1997-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 30, ap.(of.) 7
|
|