Brokerage for the sale of a wide range of goods
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-05-20 - 2018-05-04
Bălţi, str. Bucovinei, 97, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1995-10-09 - 2019-06-21
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator Lichidator |
1995-05-12 - 2006-02-13
Ungheni, str. Naţională, 27 |
||
Administrator Lichidator |
2008-04-15 - 2016-10-19
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă, str. Molodiojnaia, 53 |
||
Administrator |
2014-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/8, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2018-05-04
Bălţi, str. Strîi, 5/a, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-13 - 2006-02-27
Ungheni, Corneşti, str. Musicescu G., 26/21 |
||
Administrator |
2014-08-07
Străşeni, Cojuşna, str. Chişinăului, 13 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-01 - 2005-09-08
Călăraşi, Novaci |
||
Administrator Lichidator |
1995-02-13 - 2006-02-27
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator Lichidator |
1995-06-08 - 2006-02-27
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 114 |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-26 - 2005-12-21
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun str-la 1, 27 |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-16 - 2016-10-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 14 |
||
Administrator |
1992-07-31 - 2006-06-07
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 130 |
||
Administrator |
1997-03-04 - 2006-06-07
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 277 |
||
Administrator |
2006-03-10 - 2008-06-30
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2002-04-25 - 2006-10-16
Ungheni, Corneşti, str. Musicescu G., 26, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1994-12-08 - 2024-06-04
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2007-03-16
Nisporeni, str. Victoriei, 31 |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-30 - 2006-12-20
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 9, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1996-03-13
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-03-10
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
2006-03-24 - 2011-07-22
Nisporeni, str. Creangă Ion, 65 |
||
Administrator |
1995-08-01 - 2019-06-21
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Costin Miron, 10 |
||
Administrator |
1995-09-11 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2009-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 56 |
||
Administrator Lichidator |
2006-04-17 - 2022-02-07
Călăraşi, str. Bojole, 33, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1994-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65 |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 31/3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-04-19
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 10, ap.(of.) 49 |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-04 - 2006-05-31
Nisporeni, str. Donici A., 26 |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-25 - 2017-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 77 |
||
Administrator |
1995-02-01
Cantemir, str. Gagarin Iu., 7, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1996-04-16 - 2006-08-30
Ungheni, str. Creangă Ion, 21, ap.(of.) 79 |