Brokerage for the sale of a wide range of goods
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-11-27 - 2011-07-15
Drochia, str. Independenţei, 8, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-03-21 - 2002-02-04
Drochia, str. Sorocii şos., 30, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-03-04 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 6, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2006-12-01
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2006-12-04
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2010-04-20
Hînceşti, str. Creangă Ion, 152/A |
||
Administrator |
1994-01-24
Soroca, str. Iasomiei, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-02
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113/1 |
||
Administrator |
2006-12-15
Floreşti, Ciripcău |
||
Administrator |
2006-12-18 - 2008-12-29
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 79 |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-24 - 2007-03-16
Drochia, str. Sfatul Ţării, 30, ap.(of.) 22 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-04 - 2007-03-12
Drochia, str. Sfatul Ţării, 23/15 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-14 - 2007-03-12
Drochia, str. Florilor, 20 |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-09 - 2007-03-12
Drochia, str. Sfatul Ţării, 24/a, ap.(of.) 24 |
||
Lichidator Administrator |
1993-03-02 - 2007-04-19
Drochia, str. Miciurin, 68 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-24 - 2007-04-19
Drochia, str. <, 9 |
||
Administrator |
2007-01-05
Soroca, str. Calea Bălţului, 93/A |
||
Administrator |
1996-07-17 - 2006-03-06
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
2014-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2022-04-05
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 1, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2006-02-28
Ştefan Vodă, str. 31 August, 8/1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1994-10-17
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 3 |
||
Administrator |
1995-06-01 - 2006-03-21
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 41 |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2006-03-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Mateevici A. |
||
Administrator |
2006-03-28 - 2011-01-14
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 81 |
||
Administrator |
2008-09-04
Donduşeni, str. Glavan Boris, 6 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-07-05 - 2006-10-11
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Doinelor, 9 |
||
Administrator |
1994-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10 |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2006-05-15
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 90 |
||
Administrator |
2006-05-24
Căuşeni, str. Mateevici A., 88 |
||
Administrator |
2006-05-30
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-07-03
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 14A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-06-30 - 2024-06-28
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 4, ap.(of.) 11 |