Intermediaries for the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-01-06
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2013-12-27
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2012-09-28
Orhei, Budăi |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-24
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 6 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-08-13
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
2003-04-07 - 2009-06-08
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2014-05-27
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
2004-08-16
Donduşeni, str. 31 August, 2, ap.(of.) 12 |
||
1992-12-08 - 2010-07-13
Şoldăneşti, Alcedar |
|||
Administrator |
2004-02-16
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2004-02-13
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12, ap.(of.) 134 |
||
Administrator |
2010-05-06 - 2019-02-15
Drochia, Sofia |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-23 - 2019-08-29
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2005-06-09 - 2020-02-18
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
1996-03-13 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Viilor, 5 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2017-09-12
Drochia, str. Sfatul Ţării, 30, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1993-05-11 - 2020-02-17
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2020-02-17
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1997-07-30
Edineţ, Terebna |
||
Administrator Lichidator |
2002-06-07 - 2010-07-15
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 2 |
||
Administrator |
2003-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 50, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1994-09-09 - 2018-11-05
Cimişlia, str. Bălcescu N., 3 |
||
Administrator |
2008-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/4 |
||
Administrator |
1997-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 63 |
||
Administrator |
1993-08-03 - 2003-01-28
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
1994-06-16 - 2003-02-07
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1995-12-20 - 2003-02-17
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 59, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2003-02-25
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 19 |
||
Administrator |
1996-06-20
Floreşti, str. Gării, 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1998-08-14 - 2020-02-18
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Decebal, 2, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1997-11-11
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
2004-01-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1997-08-19
Drochia, str. Donici A., 23 |
||
1997-02-11 - 2010-08-13
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 43 |