|
|
1992-09-09
Floreşti, str. 31 August, 59
|
|
|
|
1993-11-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Vatutin, 9
|
|
|
|
2004-05-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 70
|
|
|
|
1995-12-19
Soroca, str. Eminescu Mihai, 7, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-03-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 358
|
|
|
|
1996-08-12 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/a
|
|
|
|
2004-01-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 49
|
|
|
|
1996-08-02 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/2, ap.(of.) 75
|
|
|
|
1996-08-02 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 12, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1996-04-04 - 2020-10-19
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 49/A
|
|
|
|
1997-09-18
Soroca, str. Uzinelor, 5
|
|
|
|
1996-07-29 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 24, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1996-07-25 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 12/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1996-07-24 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1996-07-22 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 241
|
|
|
|
1996-07-17 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 24, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1993-05-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 5, ap.(of.) 107
|
|
|
|
2013-02-07
Drochia, Zguriţa
|
|
|
|
1996-07-16 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/a, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1996-07-12 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 4, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1996-07-10 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zaporojie str-la, 1
|
|
|
|
1996-07-09 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 47, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-10-08 - 2021-02-25
Teleneşti, str. Rareş Petru, 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1996-06-25 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 74
|
|
|
|
1996-06-25 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1996-06-20 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 39/2, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1996-06-19 - 2020-10-19
mun. Chişinău, Sîngera, str. Livezilor, 16
|
|
|
|
1996-05-15 - 2019-07-24
Cantemir, Şamalia
|
|
|
|
1996-06-18 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2004-03-04
mun. Chişinău, Cricova, str. Gagarin Iu., 9
|
|
|
|
1994-12-28 - 2018-01-17
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
2004-03-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 150
|
|
|
|
1996-03-29
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2004-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1997-09-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 77
|
|