|
|
2009-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1998-04-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1999-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 38/1A
|
|
|
|
2011-08-26 - 2019-12-13
Cimişlia, str. Bucovinei, 4
|
|
|
|
2014-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 94
|
|
|
|
2006-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 3
|
|
|
|
2001-06-11
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ştefan cel Mare str-la, 8
|
|
|
|
2010-06-18
Străşeni, Codreanca
|
|
|
|
2009-10-26 - 2019-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 122, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2002-03-25 - 2020-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/1, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2009-02-17 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
2009-05-27 - 2020-12-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 46/1
|
|
|
|
2003-06-17 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2003-01-11 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1996-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 18
|
|
|
|
2013-07-03 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 5/3, ap.(of.) 65
|
|
|
GOGU IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2004-09-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1
|
|
|
|
2007-10-22 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 112
|
|
|
|
1999-04-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2002-11-12 - 2019-12-17
Bălţi, str. Decebal, 166, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2003-03-13 - 2019-12-17
Făleşti, str. Viitorului, 16
|
|
|
|
1998-07-09 - 2009-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
1999-06-30 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 28, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1999-11-29
mun. Chişinău, Ghidighici, str. 9 Mai, 6
|
|
|
|
2004-08-19 - 2020-02-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dimitrov, 48
|
|
|
|
2005-07-25 - 2021-03-22
Anenii Noi, Varniţa, str. Borisovskaia, 2/A
|
|
|
|
1996-07-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 91, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-03-03 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2010-11-24
Ungheni, Zagarancea
|
|
|
|
2010-03-01 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii str-la, 31
|
|
|
|
2008-04-09 - 2022-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Repin Ilia, 6, ap.(of.) 3,4
|
|
|
|
2011-03-09
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2012-05-25 - 2019-12-20
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2007-05-30 - 2021-03-22
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 12
|
|
|
|
1998-08-24 - 2019-12-19
Edineţ, str. Duenco, 8
|
|