|
|
2002-06-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 18, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2001-03-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului, 7, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2001-12-11 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 42/1
|
|
|
|
2005-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 4/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2011-03-29 - 2023-02-20
Dubăsari, Oxentea
|
|
|
|
2006-06-28 - 2014-12-18
Edineţ, str. Independenţei, 84, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2001-04-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 170
|
|
|
|
2000-12-13 - 2011-08-05
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 156/A
|
|
|
|
1996-09-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 23, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2010-11-08
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Livezilor, 23, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-12-15
Rîşcani, Văratic
|
|
|
|
2008-01-28
Bălţi, str. Nekrasov, 54
|
|
|
|
1992-10-01
Bălţi, str. Cantemir D., 13
|
|
|
|
1993-11-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2003-12-23
Bălţi, str. Independenţei, 35, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2000-07-24 - 2009-03-03
Bălţi, str. Sofia, 2/A
|
|
|
|
2005-03-03 - 2020-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Avicenna, 30
|
|
|
|
2006-11-22 - 2020-02-17
Bălţi, str. Cahul, 48, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1996-01-22 - 2016-01-15
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
2008-12-18 - 2017-02-21
mun. Chişinău, Vatra, str. Miciurin, 13
|
|
|
|
2005-06-09 - 2020-11-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 13, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-04-14 - 2020-02-17
Făleşti, Călugăr
|
|
|
|
2005-05-27 - 2020-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 19/1, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1995-10-04
Leova, str. Ureche Gr., 7
|
|
|
|
2004-03-16 - 2019-09-12
Drochia, Şuri
|
|
|
|
1997-02-19 - 2017-03-10
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2002-07-02 - 2020-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 42, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-04-25 - 2005-10-07
Călăraşi, str. Ciorbă Toma, 72
|
|
|
|
2003-12-15
Călăraşi, str. Pumnul Aron, 1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-01-23 - 2017-06-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 18
|
|
|
|
2002-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 4, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-08-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 24/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2002-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1999-07-27 - 2020-02-17
Sîngerei, Cozeşti
|
|
|
|
2012-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/3, ap.(of.) 39
|
|