|
|
1995-11-14 - 2014-06-02
Cahul, str. Dorobanţi, 35
|
|
|
|
1994-08-22 - 2014-07-22
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2000-07-18 - 2020-02-12
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 5, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-05-08 - 2014-09-15
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
1993-01-26 - 2020-02-14
Străşeni, str. Feroviarilor, 8
|
|
|
|
2003-02-14 - 2013-07-03
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2003-03-20 - 2015-06-10
Hînceşti, Sărata-Galbenă, str. Cotovschi, 25
|
|
|
|
2009-02-03 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 33, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 22, ap.(of.) 106 a
|
|
|
|
2009-05-26 - 2013-06-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 306
|
|
|
|
2002-02-15 - 2013-01-24
Orhei, Pelivan
|
|
|
|
2013-01-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Viilor, 43
|
|
|
|
2012-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2011-10-06 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2001-09-24 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 53, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2007-05-08 - 2018-11-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Octombrie, 28
|
|
|
|
2005-04-27 - 2021-03-11
Ialoveni, Ruseştii Noi
|
|
|
|
2006-07-31 - 2018-11-12
Nisporeni, Drojdieni
|
|
|
|
1997-11-10 - 2019-09-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bugeacului, 34
|
|
|
|
2004-10-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Creangă Ion, 2
|
|
|
|
2008-08-15 - 2018-12-24
Anenii Noi, str. Libertăţii, 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-05-21 - 2018-12-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 4, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-08-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 90/2
|
|
|
|
1997-09-05
Ungheni, str. Plămădeală A., 92, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-09-18 - 2014-12-20
Ungheni, str. Romană, 64, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-09-17 - 2014-01-29
Ungheni, str. Mateevici A., 15
|
|
|
|
2004-03-24 - 2013-08-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
2010-02-02 - 2024-04-29
Leova, str. Costin Miron, 11, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2004-11-22 - 2014-04-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2004-02-04 - 2014-06-04
Rîşcani, str. Gagarin Iu., 14
|
|
|
|
2004-02-19 - 2013-09-27
Bălţi, str. Păcii str-la 1, 35, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1999-05-13 - 2014-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1
|
|
|
|
2003-12-23 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negreşteni, 3/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-07-12 - 2013-05-08
Cahul, str. Cantemir D., 47
|
|