|
|
2009-09-08
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
2004-02-25
Bălţi, str. Kiev, 59, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2002-06-11 - 2019-03-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-10-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 35, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2010-07-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crîngului, 2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2003-02-27 - 2019-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-01-02
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Sovietică, 12
|
|
|
|
2008-07-01 - 2019-06-21
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 21/A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2007-01-03 - 2011-12-30
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şciusev A., 33
|
|
|
|
1995-04-04 - 2018-05-04
Edineţ, str. Crîngului, 50
|
|
|
|
2008-04-03 - 2019-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Brăila, 12, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-07-14 - 2019-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kovtun V. str-la, 12
|
|
|
|
2005-12-06
Anenii Noi, Floreni, str. 8 Martie, 4
|
|
|
|
2005-12-12
Cahul, str. Bălcescu N., 3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2007-01-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 11, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2014-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 162/1
|
|
|
|
2004-03-23
Cahul, str. Prospectul Republicii, 24/B
|
|
|
|
2007-02-28 - 2021-07-15
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 29
|
|
|
|
2007-01-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 166, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2007-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 36, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2007-03-28
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir D., 14
|
|
|
|
2007-01-24
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Ştefan cel Mare, 142
|
|
|
|
2007-01-24 - 2010-08-19
Ialoveni, str. Frunze M., 65/4
|
|
|
|
2007-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfîntul Andrei, 48
|
|
|
|
2007-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 53/A
|
|
|
|
2007-01-18
Străşeni, str. Miciurin, 19
|
|
|
|
1998-08-25
Hînceşti, str. Chişinăului, 10
|
|
|
|
2003-01-09 - 2019-03-26
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 21
|
|
|
|
2007-01-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 34/5, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1993-06-09 - 2017-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799
|
|
|
|
2007-01-22 - 2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-05-02 - 2021-07-13
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 14, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2007-01-15
Anenii Noi, Chirca
|
|
|
|
1997-01-15 - 2017-06-09
Cahul, str. Mateevici A., 67
|
|