|
|
2003-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 35
|
|
|
|
2006-12-06
Drochia, str. Cecal Cuzima, 29/A
|
|
|
|
1995-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/2, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1994-01-24
Soroca, str. Iasomiei, 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-01-27 - 2010-02-26
Drochia, Pervomaiscoe
|
|
|
|
1993-11-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 3/1
|
|
|
|
1998-06-09 - 2020-03-06
mun. Chişinău, Codru, str. Prepeliţei, 8/A
|
|
|
|
2008-11-19 - 2016-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 202/1
|
|
|
|
2004-07-14 - 2015-05-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ureche Gr., 6/A
|
|
|
|
2006-03-15 - 2012-01-11
Căuşeni, Copanca, str. Gagarin Iu., 6
|
|
|
|
2004-01-23 - 2015-03-20
Sîngerei, Rădoaia
|
|
|
|
2006-05-17
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 42
|
|
|
|
1997-08-18 - 2006-05-15
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 90
|
|
|
|
1994-12-09 - 2006-05-15
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 90
|
|
|
|
2008-10-16 - 2016-10-24
Rîşcani, Petruşeni
|
|
|
|
2010-10-08
Ungheni, str. Oranjeriei, 3/A
|
|
|
|
2006-08-23
Căuşeni, str. Stere C., 24, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-07-19
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1994-04-25 - 2009-11-09
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Sovietică, 45
|
|
|
|
2001-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
1993-08-14
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 47
|
|
|
|
2011-04-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 29
|
|
|
|
1992-09-07 - 2021-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 25, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-08-07
Străşeni, Cojuşna, str. Chişinăului, 13
|
|
|
|
1997-03-04 - 2006-06-07
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 277
|
|
|
|
2009-07-01
Hînceşti, Buţeni, str. Renaşterii, 12
|
|
|
|
2006-03-09
Nisporeni, Bălăneşti
|
|
|
|
2009-07-08 - 2016-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 55/3, ap.(of.) 123
|
|
|
|
2013-04-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 22, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-05-24
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
1995-09-11 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
2006-03-27 - 2017-07-18
Străşeni, str. Crăsescu V., 1
|
|
|
|
1995-02-01
Cantemir, str. Gagarin Iu., 7, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2006-05-12
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 112
|
|
|
|
1996-05-24 - 2009-06-11
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|