|
|
2006-05-26 - 2007-04-17
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32
|
|
|
|
2004-04-13
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2006-06-27 - 2009-01-16
Cahul, str. Stamati C., 1
|
|
|
|
2006-07-19
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2007-09-10
Ialoveni, Malcoci
|
|
|
|
2004-04-22 - 2012-01-05
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2006-10-31 - 2012-04-12
Cahul, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 17, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-09-22 - 2021-08-30
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Cotovschi, 239
|
|
|
|
2011-02-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 94
|
|
|
|
2009-12-01 - 2016-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/9, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2013-11-29
mun. Chişinău, Băcioi, str. Gagarin Iu., 12
|
|
|
|
2012-08-01
Drochia, Şuri
|
|
|
|
1997-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 99
|
|
|
|
2002-06-10 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 66/2
|
|
|
|
1996-03-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 163
|
|
|
|
1992-09-17 - 2021-08-18
Hînceşti, Cărpineni, str. Ştefan Vodă, 187
|
|
|
|
2004-06-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Coşbuc G., 55/1
|
|
|
|
1995-12-06 - 2006-01-10
Briceni, Lipcani, str. Jukovski str-la, 79
|
|
|
|
1993-04-05 - 2006-01-26
Donduşeni, str. Independenţei, 41
|
|
|
|
1997-12-16 - 2007-03-29
Briceni, str. Constructorilor, 1
|
|
|
|
2006-02-08
Briceni, str. Uzinelor, 6, ap.(of.) 204
|
|
|
|
1992-12-15 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Feroviarilor, 4
|
|
|
|
1998-11-04 - 2006-02-20
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
1995-02-07 - 2021-07-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 38/1, ap.(of.) 94
|
|
|
|
1995-09-29
Bălţi, str. Kiev, 115
|
|
|
|
2011-08-11 - 2020-09-11
Orhei, Selişte
|
|
|
|
1996-07-17 - 2006-04-12
Briceni, str. 28 Martie, 1
|
|
|
|
1996-01-12 - 2006-04-12
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
1996-11-14 - 2006-04-18
Briceni, Criva
|
|
|
|
2004-04-28 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 259
|
|
|
|
2006-04-11 - 2008-03-26
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
2004-06-02 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2006-05-25
Edineţ, str. Independenţei, 16/B
|
|
|
|
1998-01-13 - 2021-07-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 32
|
|
|
|
2008-06-19 - 2013-03-18
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Nagornaia, 15
|
|