|
|
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21
|
|
|
|
2002-04-25 - 2021-06-11
Făleşti, str. Testemiţeanu N., 15
|
|
|
|
2007-10-04 - 2021-06-11
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 14, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1995-11-15 - 2021-06-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8/9
|
|
|
|
1992-12-31 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2011-05-20 - 2021-06-14
Bălţi, str. Strîi, 1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1998-04-07 - 2021-06-11
Sîngerei, Biruinţa, str. Livezilor, 27
|
|
|
|
1994-12-09 - 2021-06-15
Călăraşi, str. Lupu Vasile, 53
|
|
|
|
2003-11-10 - 2021-06-15
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
1997-05-08 - 2021-06-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 63/2, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2001-12-28
Şoldăneşti, str. 31 August, 56/3
|
|
|
|
1996-06-28 - 2021-06-16
Bălţi, str. Suceava, 15/A, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2002-12-25 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 29, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1994-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 1/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-09-07 - 2021-06-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 27
|
|
|
|
1997-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-03-28 - 2022-05-11
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-10-24 - 2021-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 148/2, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2003-08-07 - 2022-09-02
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 28
|
|
|
|
2011-11-11 - 2021-06-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62
|
|
|
PALII DIANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128, ap.(of.) 308A
|
|
|
|
1998-04-13 - 2021-06-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
2004-06-10 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 1/2, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1996-04-10 - 2005-03-18
Floreşti, Prodăneşti
|
|
|
|
2010-05-25 - 2021-06-24
Ştefan Vodă, str. Bugeacului, 6, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2001-04-11 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2002-02-07 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 141
|
|
|
|
2001-10-20 - 2021-06-24
mun. Chişinău, Făureşti
|
|
|
|
1992-05-20 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13
|
|
|
|
2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 795
|
|
|
|
2012-10-10 - 2021-06-25
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 14, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1997-09-12 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-01-12 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1996-12-11 - 2005-05-13
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2000-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/2, ap.(of.) 50
|
|