Maintenance and repair of motor vehicles
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2007-11-16 - 2021-04-07
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2012-11-20 - 2015-04-03
Bălţi, str. Rîbalko Pavel str-la, 10 |
||
Administrator |
2013-10-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 9/3 |
||
Administrator |
2013-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 22, ap.(of.) 521A |
||
Administrator |
1994-07-11 - 2022-04-12
Ialoveni, str. Entuziaştilor, 56 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1998-05-25 - 2015-08-20
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 119 |
||
Administrator |
2004-02-16 - 2015-10-09
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
1992-04-14 - 2015-09-23
Ungheni, str. Romană, 15 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-19 - 2015-07-20
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1995-10-14 - 2015-09-23
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2006-09-22 - 2015-09-14
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 4, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2015-08-03
Edineţ, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 22 |
||
Administrator |
2007-04-26 - 2015-09-23
Donduşeni, str. Vieru Igor, 67 |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2015-08-14
Străşeni, Lozova, str. Tinereţii, 5 |
||
Administrator Lichidator |
2008-11-07 - 2015-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 144 |
||
Administrator |
2010-05-07 - 2015-07-13
mun. Chişinău, Sîngera, str. Livezilor, 2, ap.(of.) 24 |
||
Lichidator |
2010-01-11 - 2015-08-05
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2010-04-21 - 2015-10-01
Nisporeni, str. Dacia, 1 |
||
Administrator |
2012-04-24 - 2015-09-21
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 1/2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-12-19 - 2015-10-28
Sîngerei, str. Independenţei, 113, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2013-04-12 - 2015-10-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 29 |
||
Administrator |
2010-07-23 - 2020-06-18
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-05 - 2020-06-17
Străşeni, str. Mateevici Alexei, 18 |
||
Administrator |
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30 |
||
Administrator |
2008-12-19 - 2011-07-01
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2011-05-24
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1993-09-30 - 2011-02-21
Bălţi, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2003-04-07 - 2011-07-11
Bălţi, str. Pirogov N., 47 |
||
Administrator |
2000-07-24 - 2011-10-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 90 |
||
Lichidator Administrator |
1997-08-26 - 2015-12-30
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator |
2005-06-15 - 2016-02-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 7/A |
||
Administrator |
2005-05-20 - 2016-01-15
Şoldăneşti, str. Doina, 23, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2016-01-26
Hînceşti, str. Grădinilor, 4 |
||
Administrator |
2007-01-30 - 2015-12-11
Căuşeni, Zaim, str. Botnei, 23 |