Maintenance and repair of motor vehicles
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-01-29 - 2019-03-06
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-03-01 - 2019-07-23
Bălţi, str. 31 August, 25/G |
||
2002-01-25 - 2010-09-27
Străşeni, Pănăşeşti |
|||
Administrator |
2008-12-15 - 2019-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 134 |
||
2003-07-17 - 2019-07-26
Cantemir, str. Trandafirilor, 8, ap.(of.) 16 |
|||
Lichidator Administrator |
2007-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 98 |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-25 - 2019-08-06
Cahul, str. Fîntînilor, 23 |
||
Administrator Lichidator |
2003-10-13 - 2019-08-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-04 - 2019-03-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 11/A |
||
Administrator |
2003-01-31 - 2019-06-27
Edineţ, Brătuşeni, str. 60 ani Octombrie, 5 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2019-03-07
Bălţi, str. Kiev, 3, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2010-08-17 - 2019-03-07
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 12, ap.(of.) 1 |
||
1993-12-10 - 2010-10-08
Rîşcani, str. Livezilor, 12 |
|||
Administrator |
2003-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/11, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2010-03-16 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/2, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1997-10-15 - 2016-06-23
Bălţi, str. Puiu Visarion, 28/A, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1992-05-22 - 2019-03-06
Rîşcani, str. Neculce Ion, 2 |
||
Administrator |
2002-04-15 - 2019-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1999-03-15 - 2017-04-20
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2004-09-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2011-07-05 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 29/1, ap.(of.) 1 |
||
1995-06-23 - 2010-10-25
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 18 |
|||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 124 |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2019-03-12
Rîşcani, str. Mitropolit Dosoftei str-la 1, 13 |
||
Lichidator |
2008-03-31 - 2019-03-13
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2016-06-24
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 67/A |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2017-04-19
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1998-02-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kutuzov, 29 |
||
Administrator |
1999-09-29 - 2022-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 19/3, ap.(of.) 94 |
||
Administrator |
2008-10-09 - 2019-03-13
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 62 |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2019-03-13
Rîşcani, str. Stamati Constantin, 8 |
||
Administrator |
2002-02-25 - 2017-03-28
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2017-03-23
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2005-08-22 - 2019-03-13
Edineţ, Brătuşeni |