|
|
1999-01-14 - 2010-07-26
Bălţi, str. Costin Miron, 116
|
|
|
|
2010-04-28 - 2010-07-02
Bălţi, str. 1 Mai, 1/A, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2010-05-07
Bălţi, str. Sorocii str-la, 52, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2010-05-18
Bălţi, str. Lupu Vasile, 20
|
|
|
|
1992-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 6
|
|
|
|
1996-01-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 188
|
|
|
|
2010-06-08
Sîngerei, str. Nencev Teodor, 7/a
|
|
|
|
2010-07-06
Bălţi, str. Russo Alecu, 12, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2000-02-11 - 2019-10-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2010-07-14
Bălţi, str. Păcii, 89/3
|
|
|
|
1992-06-24 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-08-17
Bălţi, str. Konev Ivan, 2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2010-09-02
Bălţi, str. Păcii, 90
|
|
|
|
1993-04-28 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100
|
|
|
|
1997-06-18 - 2019-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/4, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1996-12-02 - 2010-10-27
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
1999-06-16 - 2010-12-09
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2010-09-09
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 14, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-07-12 - 2018-09-11
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 82
|
|
|
|
2007-12-10
Ocniţa, Otaci, str. Libertăţii, 120
|
|
|
|
2011-05-05 - 2017-06-29
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Mira, 12
|
|
|
|
2010-11-11
Bălţi, str. Glavan Boris, 13, ap.(of.) 215
|
|
|
|
2000-05-05 - 2019-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2010-12-09
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 14, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei str-la, 14, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-06-11 - 2011-01-14
Sîngerei, str. Independenţei, 188
|
|
|
|
2001-03-16 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Cărămidarilor, 103
|
|
|
|
1996-06-28 - 2010-12-28
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2011-01-06 - 2012-05-14
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
2000-07-27 - 2019-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12
|
|
|
|
1998-04-09 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 15, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-03-05
Cantemir, Chioselia
|
|
|
|
1998-06-08 - 2012-06-08
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2000-11-07 - 2019-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2010-05-05
Cahul, str. Hristo Botev, 37
|
|