|
|
2012-07-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 16, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1994-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 19
|
|
|
|
1994-04-08 - 2018-04-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2004-09-28
Anenii Noi, Varniţa, str. Tighina, 68
|
|
|
|
1992-08-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 179
|
|
|
|
2012-09-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 20
|
|
|
|
2013-09-06
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 21, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 3
|
|
|
|
2013-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 1010
|
|
|
|
1995-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexandru cel Bun, 89
|
|
|
|
2013-07-24 - 2023-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/1, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2003-08-13 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mircea cel Bătrân bd., 23, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2012-01-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 9, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2005-02-22
Bălţi, str. Bulgară, 83
|
|
|
|
1992-09-22 - 2018-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 100, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2008-06-18
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Ştefan cel Mare, 97
|
|
|
|
2006-09-15
Cantemir, Chioselia, str. Lazo S., 54
|
|
|
|
2011-05-05 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/1, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1993-04-08 - 2019-08-20
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2006-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 20
|
|
|
|
2007-10-18
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 2, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2001-10-09
mun. Chişinău, Cricova, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 7, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2011-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128/1, ap.(of.) 117
|
|
|
|
2001-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 120
|
|
|
|
2011-08-10 - 2020-05-05
Orhei, Susleni
|
|
|
|
2012-11-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 36/A
|
|
|
|
2005-08-23
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 30
|
|
|
|
1997-08-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lunacearskii, 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-01-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 43, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2014-04-22
Cantemir, Flocoasa
|
|
|
|
1992-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2015-02-25 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2014-07-11
Cantemir, Haragîş
|
|
|
|
2012-06-11 - 2019-08-22
Rîbniţa, str. Mira, 69
|
|