|
|
2009-06-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 143, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2007-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 30/7
|
|
|
|
2012-06-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75N
|
|
|
|
1998-01-21 - 2017-12-12
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 9, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1997-02-10 - 2009-12-28
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2015-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2003-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2008-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 17, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2001-10-09 - 2010-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121
|
|
|
|
1993-05-25 - 2019-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 7
|
|
|
|
1993-11-23 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 14, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2011-11-14
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 30
|
|
|
|
2015-01-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 14, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2004-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2004-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 47, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 136, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1997-05-27 - 2019-11-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 126, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2005-06-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 24
|
|
|
|
2005-09-14
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
2005-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16/1, ap.(of.) 128
|
|
|
|
2006-02-06 - 2011-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vatamanu Ion, 7
|
|
|
|
1992-07-06 - 2020-10-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
2013-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 17
|
|
|
|
2006-04-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Teatrului str-la, 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2006-09-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 5/A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-11-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 94
|
|
|
|
2004-11-04 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 13
|
|
|
|
1996-03-29
Briceni, str. Independenţei, 22, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-01-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dumbrăvii, 4
|
|
|
|
1992-02-14 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 1/2, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2007-02-26
mun. Chişinău, Durleşti
|
|
|
|
2007-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23, ap.(of.) of.447
|
|
|
|
2007-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni G., 16
|
|
|
|
2008-05-17 - 2019-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 21
|
|
|
|
2007-06-07 - 2011-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|