|
|
2018-01-11
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Tinereţii, 1
|
|
|
|
1994-02-15 - 2019-05-18
Donduşeni, str. Florilor, 38
|
|
|
|
2015-11-24 - 2020-09-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2015-11-19 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Moşilor, 7
|
|
|
|
2016-01-22
mun. Chişinău, Sîngera, str. Tineretului, 32
|
|
|
|
2015-09-22
Căuşeni, str. Poleanicikin, 21
|
|
|
|
2022-05-03
Hînceşti, str. 31 August 1989, 68, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1993-01-13 - 2019-05-18
Donduşeni
|
|
|
|
1993-12-27 - 2019-05-18
Donduşeni, Climăuţi
|
|
|
|
2018-03-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 32/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2018-03-21
Căuşeni, str. Miron Toma, 6
|
|
|
|
2018-04-18
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 24, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2018-04-26
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Tineretului, 5
|
|
|
|
2018-05-08
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare, 54
|
|
|
|
1996-03-07
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 31
|
|
|
|
2020-02-20 - 2023-09-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 84
|
|
|
|
2019-01-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 2, 1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2022-05-06
Hînceşti, Mingir
|
|
|
|
2015-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) 121
|
|
|
|
2016-02-17
Ialoveni, str. Kogălniceanu Mihail, 11
|
|
|
|
1995-09-15 - 2021-01-27
Taraclia, Budăi
|
|
|
|
2018-08-22
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 35, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-04-26 - 2019-05-18
Donduşeni, Horodişte
|
|
|
|
2011-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 90
|
|
|
|
1995-11-16 - 2018-03-07
Orhei, Lucăşeuca
|
|
|
|
2017-09-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bariera Orhei, 5/1, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2019-01-16
Edineţ, Zăbriceni
|
|
|
|
2018-05-10
Hînceşti, Drăguşenii Noi
|
|
|
|
2015-08-24 - 2018-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 11/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-03-15
Bălţi, str. Konev Ivan, 46/A, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2022-06-27
Leova, Vozneseni
|
|
|
|
2022-06-01
Hînceşti, Negrea
|
|
|
|
2022-06-06
Leova, Iargara, str. 31 August 1989, 3
|
|
|
|
2022-06-07
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 45
|
|
|
|
2017-11-03 - 2018-08-16
Drochia, Pelinia
|
|