Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2018-03-05
Orhei, Clişova |
||
Administrator |
1995-07-03 - 2018-03-05
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-07-04 - 2018-03-05
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-03-05
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2018-03-05
Orhei, str. Colindătorilor, 55 |
||
Administrator |
1995-07-27 - 2018-03-05
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
2022-04-20
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2020-04-10 - 2022-10-07
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2015-11-25 - 2020-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2012-04-19
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2017-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grebencea Mihail, 2 |
||
Administrator |
2018-09-12
Floreşti, Ţipordei |
||
Administrator |
2018-09-28
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2018-10-12
Soroca, str. Independenţei, 39 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2017-08-16
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1995-10-17 - 2017-08-16
Basarabeasca, str. Krupskaia, 2 |
||
Administrator |
2024-02-13
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
2017-05-02
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
1995-11-07 - 2018-03-07
Orhei, str. Floriilor, 7 |
||
Administrator |
1995-11-13 - 2018-03-07
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2018-12-11
Floreşti, str. 31 August, 28/a |
||
Administrator |
2018-12-12
Drochia, str. Independenţei, 7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2018-12-28
Soroca, str. Gospodarilor, 53 |
||
Administrator |
2018-07-09
Basarabeasca, str. Şciors, 24 |
||
Administrator |
1994-08-12 - 2017-08-16
Basarabeasca, str. Turghenev, 19 |
||
Administrator |
2018-07-10
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2024-02-14
Bălţi, str. Bulgară, 68, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2016-02-09 - 2017-09-19
Ocniţa, str. Mioriţa, 16 |
||
Administrator |
2017-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 88/1 |
||
Administrator |
2018-02-21
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2012-05-04
Cahul, Cotihana, str. Ştefan cel Mare, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2018-04-13 - 2019-11-18
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21 |
||
Administrator |
2001-07-30
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
1995-11-16 - 2018-03-07
Orhei, str. Dorobanţi, 136 |