Retail trade of tobacco products in specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2016-05-26 - 2018-11-13
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-09-09
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Administrator |
2021-08-23
Orhei, str. Stejarilor, 2/A, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2021-08-24
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2021-08-25
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 304 |
||
Administrator |
2019-07-31
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1996-11-26 - 2016-01-18
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 29, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2019-08-05
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2018-12-28
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
2015-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 11/5 |
||
Administrator |
2015-04-08 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 7, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2021-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 27, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2016-03-14 - 2021-12-31
Bălţi, str. Bulgară, 33, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2015-04-07 - 2016-09-27
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
2015-03-25 - 2015-08-12
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2015-04-07 - 2016-04-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2015-04-08 - 2016-09-23
Bălţi, str. Rîbalko Pavel str-la, 10 |
||
Administrator |
2015-06-15 - 2016-07-11
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2015-06-23 - 2015-12-24
Bălţi, str. Kievului, 95A |
||
Administrator |
2015-07-22 - 2017-01-17
Bălţi, str. Muşat Petru, 18 |
||
Administrator |
2015-09-29 - 2016-12-15
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2015-10-08 - 2016-05-23
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2015-10-19 - 2017-02-02
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
1994-07-18 - 2015-11-23
Glodeni, str. Livezilor, 2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2016-04-08
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 10, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2016-01-13
Cahul, str. Creangă Ion, 9 |
||
Administrator |
1995-09-18 - 2015-11-30
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2016-02-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2016-01-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31/12 |
||
Administrator |
1995-12-05 - 2015-12-29
Cahul, str. Tineretului, 8, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2015-10-07
Cahul, str. Spirin V., 106, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-07-05 - 2016-04-05
Cahul, str. Prieteniei, 13, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-08-31 - 2015-12-17
Cahul, str. Strada Veche, 5 |
||
Administrator |
1996-01-02 - 2016-06-01
Cahul, str. 31 August 1989, 11, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-05-24 - 2016-01-28
Cahul, str. Negruzzi C., 121, ap.(of.) 9 |